|
Archivplansuche
ARCHIV DER UNIVERSITÄT WIEN (1225 (ca.)-20. Jh. (ca.))
ARCHIVBESTÄNDE (1320-20. Jh. (ca.))
ARCHIVBIBLIOTHEK (1953 (ca.)-)
SAMMLUNGEN
102 Medaillensammlung (1624-1995)
103 Büsten und Skulpturen
105 Gemälde (17. Jh.-20. Jh.)
106 Fotosammlung (19. Jh. (ca.)-2007 (ca.))
106.I Fotoarchiv "Universitätsgeschichte" (19. Jh.-2007 (ca.))
Zum ersten Eintrag ...
Die vorhergehenden 100 Einträge öffnen ... (noch 150 Einträge)
106.I.153 Sperl, Hans (13.11.1861-03.03.1959; Österr. Zivilprozeßrecht) als Rektor (s.d. (sine dato))
106.I.154 Sperl, Hans (13.11.1861-03.03.1959; Österr. Zivilprozeßrecht) als Rektor (s.d. (sine dato))
106.I.155 Sperl, Hans (13.11.1861-03.03.1959; Österr. Zivilprozeßrecht) als Rektor (s.d. (sine dato))
106.I.156 Akademischer Würdenträger (nicht identifiziert) (s.d. (sine dato))
106.I.157 Reisch, Emil (28.09.1863-13.12.1933; Klasische Philologie, Klassische Archäologie) (s.d. (sine dato))
106.I.158 Reisch, Emil (28.09.1863-13.12.1933; Klasische Philologie, Klassische Archäologie) (s.d. (sine dato))
106.I.159 Benndorf, Otto (13.09.1838-02.01.1907; Klassische Archäologie) (s.d. (sine dato))
106.I.160 Benndorf, Otto (13.09.1838-02.01.1907; Klassische Archäologie) (s.d. (sine dato))
106.I.161 Universität Wien - Verleihung des Grillparzer-Preises an Peter Handke (1991.01.15)
106.I.162 Universität Wien - Verleihung des Ehrendoktorats an UNO-Generalsekretär Boutros Boutros-Ghali (1995.02.27)
106.I.163 Rektor Alfred Ebenbauer und BM Erhard Busek beim 1. Österreichischen Wissenschaftskolleg (1994.06.22)
106.I.164 Georg von Peuerbach (1423-1461; Astronomie): Matrikeleintrag: 14.04.1446 (1995)
106.I.165 Halban, Josef (10.10.1870-23.04.1937; Geburtshilfe u.Gynäkologie) (s.d. (sine dato))
106.I.166 Halban, Josef (10.10.1870-23.04.1937; Geburtshilfe u.Gynäkologie) (s.d. (sine dato))
106.I.167 Halban, Josef (10.10.187 23.04.1937; Geburtshilfe u.Gynäkologie) (1903)
106.I.168 Halban, Josef (10.10.1870-23.04.1937; Geburtshilfe u.Gynäkologie) (s.d. (sine dato))
106.I.169 Halban, Josef (10.10.1870-23.04.1937; Geburtshilfe u.Gynäkologie) (s.d. (sine dato))
106.I.170 Halban, Josef (10.10.1870-23.04.1937; Geburtshilfe u.Gynäkologie) (s.d. (sine dato))
106.I.171 Universität Wien - Verleihung des Ehrendoktorats an Teddy Kollek (Bürgermeister von Jerusalem) (1993.11.16)
106.I.172 Universität Wien - Feierliche Inauguration von Alfred Ebenbauer als Rektor der Universität Wien (1991.11.06)
106.I.173 Universität Wien - Verleihung des Ehrendoktorats an Simon Wiesenthal (1990.11.07)
106.I.174 Unterzeichnung des Partnerschaftsabkommens zwischen den Universitäten Wien und Brünn (1991.04.10)
106.I.176 Universität Wien - Nationale der Medizinischen Fakultät WS 1885/86, SS 1885, WS 1886/87 (1996.04.15)
106.I.177 Universität Wien - Hauptgebäude - Ehrentafel der Philosophischen Fakultät (1995)
106.I.178-1 Gesuch von Adalbert Stifter um eine Assistentenstelle an der Universität Wien, 1836 (1968)
106.I.178-2 Gesuch von Adalbert Stifter um eine Assistentenstelle an der Universität Wien, 1836, (Fortsetzung) (1968)
106.I.178-3 Gesuch von Adalbert Stifter um eine Assistentenstelle an der Universität Wien, 1836, (Fortsetzung) (1968)
106.I.179 Ehgartner, Wilhelm (23.02.1914-09.11.1965; Anthropologie) (s.d. (sine dato))
106.I.180 Ehgartner, Wilhelm (23.02.1914-09.11.1965; Anthropologie) (s.d. (sine dato))
106.I.181 Ephesos - Celsusbibliothek und Wiedererrichtung des Hadrianstores (s.d. (sine dato))
106.I.182 Universität Wien - Ehrenzeichen (1996.08.06)
106.I.183 Universität Wien - Hauptgebäude - Frontansicht (s.d. (sine dato))
106.I.184 Universität Wien - Hauptgebäude - Arkadenhof im Hauptgebäude der Universität Wien (1927)
106.I.185 Universität Wien - Verleihung des Ehrendoktorats an Albert Drach (1993.03.08)
106.I.186 Universität Wien - Hauptgebäude - Philosophenstiege (s.d. (sine dato))
106.I.187 Universität Wien - Hauptgebäude - Großer Festsaal (s.d. (sine dato))
106.I.188 Universität Wien - Juridicum - Gebäude der Rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultät (Entwurf) (s.d. (sine dato))
106.I.189 Wien, Rooseveltplatz 10 (keine Angabe)
106.I.190 Hofburg - Michaelertrakt (s.d. (sine dato))
106.I.191 Sonnenfels, Josef von (1732-25.04.1817; Rechtswissenschaften, Politische Wissenschaften) (s.d. (sine dato))
106.I.192 Sonnenfels, Josef von (1732-25.04.1817; Rechtswissenschaften, Politische Wissenschaften) (1996)
106.I.193 Sonnenfels, Josef von (1732-25.04.1817; Rechtswissenschaften, Politische Wussenschaften) (1996)
106.I.194 Richter, Elise (02.03.1865-21.06.1943; Romanische Philologie) (s.d. (sine dato))
106.I.195 Gerschenkron, Alexander: Eintragung in das Nationale der Rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultät, WS 1924/25 (1995)
106.I.196 Urkunde mit Ernennung von Johann Peyrl zum öffentlichen Notar, 1647 (1996)
106.I.197 Universität Wien - Verzeichnis der promovierten Frauen, 1897 bis 1823 (1996)
106.I.198 Tandler, Julius (16.02.1869-26.08.1936; Anatomie) (s.d. (sine dato))
106.I.199 Skoda, Josef (10.12.1805-13.06.1881; Innere Medizin), 1884 (s.d. (sine dato))
106.I.200 Lesky, Albin (07.07.1896-28.02.1981; Klassische Philologie) und Fellinger, Karl (19.06.1904-08.11.2000; Medizin) (s.d. (sine dato))
106.I.201 Adler, Guido (01.11.1855-15.02.1941; Musikwissenschaft), 1935 (s.d. (sine dato))
106.I.202 Adler, Guido (01.11.1855-15.02.1941; Musikwissenschaft), 1935 (s.d. (sine dato))
106.I.203 Brücke, Ernst Wilhelm von (06.06.1819-07.01.1892; Physiologie, Anatomie), 1892 (s.d. (sine dato))
106.I.204 Oser, Leopold (27.07.1839-22.08.1910; Innere Medizin) (s.d. (sine dato))
106.I.205 Tannstetter, Georg (Collimitius) (1482-26.03.1535; Astronomie, Astrologie, Mathematik) (1515)
106.I.206 Werusin (Merusin), Martha, Ehefrau Georg Tannstetters (s.d. (sine dato))
106.I.207 Universität Wien - Rheinische Nationsmatrikel - Eintragungen aus der Amtszeit des Prokurators Georg Tannstetter (1509) (s.d. (sine dato))
106.I.208 Universität Wien - Rheinische Nationsmatrikel - Eintragungen aus der Amtszeit des Prokurators Georg Tannstetter (1509) (s.d. (sine dato))
106.I.209 Universität Wien - Deckblatt der Rektoratsakten 1512/13 mit der Handschrift Georg Tannstetters (s.d. (sine dato))
106.I.210 Universität Wien -Acta Facultatis Medicae -Eintragungen aus der Amtszeit Georg Tannstetters als Dekan (1514) (s.d. (sine dato))
106.I.211 Darstellung zweier Astronomen aus den Tabulae Eclypsium (1514)
106.I.212 Georg Tannstetter - Viri mathematici (1514)
106.I.213 Georg Tannstetter - Tabulae Eclypsium: Titelseite (1514)
106.I.214 Schenk, Erich (05.05.1902-11.10.1974; Musikwissenschaft) (1958)
106.I.215 Schenk, Erich (05.05.1902-11.10.1974; Musikwissenschaft) (1967)
106.I.216 Schenk, Erich (05.05.1902-11.10.1974; Musikwissenschaft) in Brünn (1967.10.05)
106.I.217 Schenk, Erich (05.05.1902-11.10.1974; Musikwissenschaft) in Brünn (1967.10.05)
106.I.218 Schenk, Erich (05.05.1902-11.10.1974; Musikwissenschaft) in Brünn (1967.10.04)
106.I.219 Schenk, Erich (05.05.1902-11.10.1974; Musikwissenschaft) in Brünn (1967)
106.I.220 Schenk, Erich (05.05.1902-11.10.1974; Musikwissenschaft) in Brünn (1967)
106.I.221 Königliches Reskript (1521), mit dem Georg Tannstetter von seiner Lektur dispensiert wird. Konsistorial-Akten, Fasz. V ... (s.d. (sine dato))
106.I.222 Tannstetter Georg: Judicium Astronomicum (Titelblatt für das Jahr 1517) (s.d. (sine dato))
106.I.223 Tannstetter, Georg: "Libellus consolatorius" (1524, Titelbild) (s.d. (sine dato))
106.I.225 Herzog Rudolf IV. (01.11.1339-27.07.1365), genannt "der Stifter" (1360 (ca.)-1365 (ca.))
106.I.226 Schrödinger, Erwin (12.08.1887-04.01.1961; Theoretische Physik) (s.d. (sine dato))
106.I.227 Landsteiner, Karl (14.06.1868-26.06.1943; Immunologie, Pathalogische Anatomie) (s.d. (sine dato))
106.I.228 Altes Allgemeines Krankenhaus (s.d. (sine dato))
106.I.229 Altes Allgemeines Krankenhaus - Narrenturm (s.d. (sine dato))
106.I.230 Alte Universität - Universitätsplatz mit Jesuitenkirche (Stich, 1724) (s.d. (sine dato))
106.I.231 Universität Wien als Verwundetenspital - Hauptgebäude - Arkadenhof mit Kriegsversehrten 1914/15 (1914)
106.I.232 Universität Wien - Hauptgebäude - Auditorium Maximum (s.d. (sine dato))
106.I.233 Universität Wien - Hauptgebäude - Auditorium Maximum (s.d. (sine dato))
106.I.234 Universität Wien - Hauptgebäude - Aufriß der Fassade (s.d. (sine dato))
106.I.235 Universität Wien - Hauptgebäude 1938 (1938)
106.I.236 Universität Wien-Hauptgebäude - durch Bombentreffer beschädigte Philosophenstiege (1945)
106.I.237 Universität Wien - Szepter der Katholisch-theologischen Fakultät (s.d. (sine dato))
106.I.238 Universität Wien - Szepter der Philosophischen Fakultät (s.d. (sine dato))
106.I.239 Universität Wien - Großes Siegel der Wiener Artistenfakultät (Nachzeichnung) (s.d. (sine dato))
106.I.240 Universität Wien - Ältestes Siegel der Medizinischen Fakultät, Nachzeichnung (s.d. (sine dato))
106.I.241 Universität Wien - Ältestes Siegel der Juridischen Fakultät (zwischen 1450 und 1500) (s.d. (sine dato))
106.I.242 Wolf-Heidegger, Gerhard (29.12.1910-; Anatomie) (1942)
106.I.243 Lorenz, Konrad (07.11.1903-27.02.1989; Zoologie) (s.d. (sine dato))
106.I.244 Universität Wien - Siegel des Rektors (ca. 1384), Nachzeichnung (s.d. (sine dato))
106.I.245 Universität Wien - Hauptgebäude - Verwundetenspital (s.d. (sine dato))
106.I.246 Universität Wien - Promotion Sub Auspiciis Imperatoris (s.d. (sine dato))
106.I.247 Villinus, Leonhard (d. i. Höfler) (?-11.12.1567; Theologie) (s.d. (sine dato))
106.I.248 Villinus, Leonhard (d. i. Höfler) (?-11.12.1567; Theologie) (s.d. (sine dato))
106.I.249 Fritschek, Felix (23.06.1901-; Anatomie) (s.d. (sine dato))
106.I.250 Universität Wien - Hauptgebäude - Schmieraktion auf der Rampe ("Pernkopf") (1951)
106.I.251 Universität Wien - Siegel der Katholisch-theologischen Fakultät (1396) (s.d. (sine dato))
106.I.252 Collegium Ducale (Herzogskolleg) in der Vogelschau (1609) (s.d. (sine dato))
Die nächsten 100 Einträge öffnen ... (noch 3465 Einträge)
Zum letzten Eintrag ...
106.V Fotoarchiv Vouk: Promotionen und Sponsionen (1983.05.27-2002.05.24)
106.VF Fotoarchiv Vouk: Akademische Feiern (1964.06.08-2002)
106.D Fotoarchiv: Digitale Fotos
107 Neue Urkundenreihe (1474.04.28-)
108 Urkundenreihen "A-B" (1224.05.10-1863.12.02)
109 Plansammlungen
112 Collectio Documentorum Academicorum (1654.03.26-1976.12.06)
114 Musealsammlung (1508-20. Jh.)
126 Siegeltypare (Petschafte) (14. Jh.-20. Jh.)
127 Siegelsammlung (Siegelabdrucke)
131 Nachlässe, Nachlassfragmente und Vorlässe (1841-2001)
132 Mikrofilme (1986-)
135 Stiche, Zeichnungen, Kunstdrucke (16. Jh.-21. Jh.)
138 Parten / Todesanzeigen (19. Jh.-20. Jh.)
140 Prägestempel für Ehrenzeichen (20. Jh.)
141 Varia (16. Jh. (ca.)-1943.05.19)
148 Schriften-Sammlung zum Revolutionsjahr 1848 (1847.11.06-1850.03.03)
151 Autographensammlung (1540-1987)
|