Angaben zur Identifikation |
Signatur: | AT-UAW/CA 2.1.551 |
Signatur Archivplan: | CA 2.1.551 |
Titel: | Geislerische Stiftung - Ernennung eines neuen Superintendenten |
Entstehungszeitraum: | 13.05.1833 - 26.06.1833 |
Schachtelnummer: | 67 |
Frühere Signaturen: | Lit. G, Reg. Nr. 135 ad 3 |
Vorhanden: | Ja |
|
Angaben zum Umfang |
Umfang: | 3 fol. |
Archivalienart: | Akt/Dokument |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Inhalt: | Übertragung der Superintendentur der Geislerischen und der Sorbaitschen Stiftung an den Professor der Pathologie und Pharmakologie, Joseph Johann Knolz, nach dem verstorbenen Johann Georg Plenker - Wien, 13. Mai - 26. Juli 1833. |
|
Angaben zur Benutzung |
Sprache: | Deutsch |
|
|
Deskriptoren |
Einträge: | Plenker, Johann Georg < Mediziner; Wien, Universität > (ca. 1753-05.03.1833) (Person\P) |
| Knolz, Joseph Johann < Mediziner; Wien, Universität > (02.03.1791-12.06.1862) (Person\K) |
|
Behältnisse |
Anzahl: | 1 |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://scopeq.cc.univie.ac.at/Query/detail.aspx?ID=34756 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|