Angaben zur Identifikation |
Signatur: | AT-UAW/CA 5.3.48 |
Signatur Archivplan: | AT-UAW/CA 5.3.48 |
Titel: | Scheiner, Joseph |
Entstehungszeitraum: | 01.10.1854 - 15.05.1855 |
Schachtelnummer: | 186 |
Vorhanden: | Ja |
|
Angaben zum Umfang |
Umfang: | 108 Seiten |
Archivalienart: | Akt/Dokument |
|
Angaben zum Kontext |
Ort: | Wien |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Inhalt: | Prof. Dr. Joseph (Josef) Scheiner, Universitätsrektor und Hofkaplan, wird zum Universitätskanoniker in St. Stephan in Wien ernannt (Hye-Verzeichnis fol. 12r) - Bekanntmachung des Metropolitankapitels an die Universität vom 1. Oktober 1854 über den Todfall von Joseph Kohlgruber; erzbischöfliche Konsistorial-Kurrende betreffend u. a. die Angabe der Katastralpreise des Kornes und die Konkurse für ein Kanonikat zu St. Stephan sowie für die Pfarren Ebergassing, Mittergrabern und Dreistetten; Akteneintrag über Überreichung der fürsterzbischöflichen Konsistorial-Kurrende; Mitteilung über die vakante Kanonikerstelle an die Theologische und die Philosophische Fakultät; zwei Bewerbungsschreiben Scheiners vom 28. November 1854; zwei Bewerbungsschreiben von Hofkaplan und emeritiertem Universitätsdekan Dr. Franz Hasel (Hasl) (30. November 1854); Mitteilung des Fürsterzbischöflichen Ordinariats an die Universität vom 28. Februar 1855 über die zwei Bewerber für die vakante Stelle; Akt zur Frage des Vorsitzes in der Universitätskonsistorialsitzung, nachdem der Rektor sich selbst für die vakante Stelle bewirbt; Referat in der Universitätskonsistorialsitzung vom 2. März 1855 über die zwei Bewerber für die Kanonikatsstelle eines Seelsorgers inkl. ausführlicher Darstellung zur Geschichte und Regeln der universitären Kanonikatswahlen sowie Wahlvermerk Scheiners und Konzept des Präsentationsschreibens an die Niederösterreichische Statthalterei (zweifache Ausfertigung); Schreiben der Niederösterreichischen Statthalterei vom 27. März 1855 über die kaiserliche Bestätigung der Wahl Scheiners; Mitteilung des Universitätskonsistoriums vom 1. April 1855 an Scheiner über die erfolgte Wahl zum Kanoniker sowie an Hasel über die Rückerstattung von eingereichten Dokumenten; Referat vor dem Universitätskonsistorium über die veränderte Höhe der Wahltaxe; Bericht des Universitätskonsistoriums über die korrekte Verteilung der von ihm gezahlten Wahltaxe in der Höhe von 94 Dukaten; Liste des Universitätspedellen Ernst Edlem von Scheidlein über der Verteilung der genannten Wahltaxe an diverse Herren; Bestätigung an Scheiner über die Verteilung der Wahltaxe durch Scheidlein |
|
Angaben zur Benutzung |
Sprache: | Deutsch |
Material: | Papier |
|
|
Deskriptoren |
Einträge: | Hasel, Franz Ludwig < Theologe; Wien, Universität > (ca. 1809-24.04.1886) (Person\H) |
| Scheidlein, Ernst Edler von < Pedell; Wien, Universität > (11.03.1818-30.03.1896) (Person\S) |
| Scheiner, Josef < Theologe; Wien, Universität > (13.03.1798-12.08.1867) (Person\S) |
| Kohlgruber, Joseph < Theologe; Innsbruck, Graz, Wien > (28.02.1783-17.09.1854) (Person\K) |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://scopeq.cc.univie.ac.at/Query/detail.aspx?ID=400669 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|